Auskünfte zu Albert Leutwyler GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Albert Leutwyler GmbH
- Albert Leutwyler GmbH aus Thalwil ist im Bereich «Sonstige Bautätigkeit» tätig und aktiv.
- Das Management der Firma Albert Leutwyler GmbH besteht aus 2 Personen. Gegründet wurde die Firma am 19.06.2009.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 24.07.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die UID der Firma lautet CHE-114.925.092.
- Beschläge U.S.W. AG, Ganz digital GmbH, Hygeia Swiss Data Association haben die gleiche Adresse wie Albert Leutwyler GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
19.06.2009
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Thalwil
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.040.341-9
UID/MWST
CHE-114.925.092
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Steil- und Flachbedachungen, den Fassadenbau sowie die Bauspenglerei und Blitzschutzanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BTO Audit AG | Zürich | 26.06.2024 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Albert Leutwyler GmbH
Publikationsnummer: HR02-1006092199, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Albert Leutwyler GmbH, in Thalwil, CHE-114.925.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2024, Publ. 1006067080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Branko, von Uetendorf, in Lachen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Julian, von Bettlach, in Maur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1006067080, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Albert Leutwyler GmbH, in Thalwil, CHE-114.925.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005937293). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BTO Audit AG (CHE-110.334.302), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005937293, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Albert Leutwyler GmbH, in Thalwil, CHE-114.925.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwyler, Albert, von Lupfig, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bieger, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HENKON Beteiligungen GmbH (CHE-283.312.892), in Küssnacht (SZ), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Burg, Julian, von Bettlach, in Maur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Züger, Branko, von Uetendorf, in Lachen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.